ymddiriedolwyr PORTSMOUTH DIOCESAN COUNCIL FOR SOCIAL RESPONSIBILITY
Rhif yr elusen: 1145162
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sir Jonathan Robert Montgomery | Cadeirydd | 01 January 2021 |
|
|||||
Elaine Mary Aplin | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Emily Hassan | Ymddiriedolwr | 10 January 2024 |
|
|
||||
Andrew William Bradstock | Ymddiriedolwr | 28 March 2023 |
|
|
||||
Philip Poulter | Ymddiriedolwr | 23 November 2022 |
|
|
||||
Nicola Youern | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|||||
Robert Graham Brooke Solomon | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
||||
Edward Timothy Phillips | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|||||
Jonathan Smith | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.