Hanes ariannol COVENTRY CYRENIANS LIMITED
Rhif yr elusen: 502421
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.92m | £2.40m | £2.67m | £2.29m | £1.88m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.86m | £2.22m | £2.55m | £2.27m | £1.81m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £130.52k | £169.89k | £425.35k | £153.53k | £86.72k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £205.26k | £77.44k | £155.90k | £90.98k | £57.63k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £85.67k | £73.56k | £889 | £111.26k | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.61m | £2.13m | £2.39m | £2.07m | £1.69m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £18.00k | £18.83k | £20.00k | £21.25k | £21.45k | |
|
Incwm - Arall | £4.80k | £94.46k | £99.17k | £0 | £110.21k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £14.35k | £2.00k | £85.00k | £23.85k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.63m | £2.08m | £2.46m | £2.15m | £1.75m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £233.38k | £140.91k | £96.11k | £71.02k | £58.01k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £0 | £0 | £19.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £91.01k | £0 | £461.43k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £51.72k | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.