ymddiriedolwyr PAN ASIAN WOMEN'S ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1148405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
7 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kamalakshi Mehta | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Clare Mariam Muhiudeen | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|
||||
Azlinda Ezrina binti Ariffin | Ymddiriedolwr | 22 January 2019 |
|
|||||
Mei Sim Lai | Ymddiriedolwr | 23 January 2018 |
|
|
||||
RAHIYAH YAHYA | Ymddiriedolwr | 14 January 2016 |
|
|
||||
ZEHAN ALBAKRI | Ymddiriedolwr | 15 December 2011 |
|
|
||||
BETTY YAO MBE | Ymddiriedolwr | 15 December 2011 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.