Hanes ariannol NORFOLK RIVERS TRUST
Rhif yr elusen: 1145854
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £524.11k | £528.72k | £912.84k | £1.87m | £2.06m | |
|
Cyfanswm gwariant | £441.75k | £454.26k | £749.63k | £1.37m | £1.82m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £164.93k | £121.52k | £232.71k | £477.16k | £492.80k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £63.50k | £1.75k | £44.25k | £1.60m | £83.28k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £215.72k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £460.57k | £526.93k | £803.26k | £260.27k | £1.76m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £37 | £40 | £40 | £30 | £1.80k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £65.29k | £6.86k | £972 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £25.00k | £199.50k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £441.75k | £454.26k | £749.63k | £1.14m | £1.62m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £234.05k | £203.26k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £720 | £720 | £720 | £8.83k | £8.69k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.