Hanes ariannol PARENTS OF CHILDREN WITH ADDITIONAL NEEDS
Rhif yr elusen: 1147436
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £40.26k | £46.46k | £59.90k | £49.04k | £46.69k | |
|
Cyfanswm gwariant | £38.12k | £44.45k | £37.91k | £33.35k | £31.50k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £15.00k | £30.00k | £40.80k | £30.60k | £26.59k | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £15.00k | £15.00k | £18.59k | £17.49k | £17.23k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.