ymddiriedolwyr SAFE FAMILIES FOR CHILDREN
Rhif yr elusen: 1150405
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keith Danby | Cadeirydd | 01 October 2018 |
|
|||||||
Ian Poree | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||||
Andrew Wallace | Ymddiriedolwr | 20 February 2023 |
|
|
||||||
Patrick Sharman | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|||||||
Julian Eve | Ymddiriedolwr | 21 March 2022 |
|
|
||||||
STEPHEN GALE WILLIAMS | Ymddiriedolwr | 16 January 2020 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.