Hanes ariannol CORNERSTONE COLLECTIVE OF CHURCHES
Rhif yr elusen: 1152099
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/07/2019 | 31/07/2020 | 31/07/2021 | 31/07/2022 | 31/07/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £437.03k | £289.35k | £605.02k | £568.81k | £639.78k | |
|
Cyfanswm gwariant | £248.74k | £271.07k | £347.97k | £491.97k | £624.64k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £10.09k | N/A | £14.99k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | N/A | N/A | £597.47k | £552.51k | £580.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | N/A | N/A | £7.56k | £12.40k | £21.56k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | N/A | N/A | £0 | £3.15k | £35.91k | |
|
Incwm - Gwaddolion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | N/A | N/A | £0 | £750 | £1.64k | |
|
Incwm - Cymynroddion | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | N/A | N/A | £347.97k | £491.97k | £624.64k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | N/A | N/A | £2.64k | £3.60k | £21.80k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | N/A | N/A | £0 | £6.69k | £12.87k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | N/A | N/A | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.