Hanes ariannol The Guildhall Trust
Rhif yr elusen: 1153358
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.31m | £2.70m | £1.37m | £2.52m | £4.31m | |
|
Cyfanswm gwariant | £2.43m | £2.63m | £1.58m | £2.23m | £3.49m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £227.00k | £388.67k | £671.00k | £328.15k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £228.79k | £392.57k | £889.57k | £392.02k | £677.09k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £916.95k | £977.20k | £15.68k | £444.51k | £787.21k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £1.14m | £1.31m | £437.71k | £1.65m | £2.38m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £9.80k | £10.48k | £8.11k | £9.71k | £12.38k | |
|
Incwm - Arall | £13.35k | £7.39k | £21.50k | £20.53k | £450.25k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £2.43m | £2.63m | £1.58m | £2.23m | £3.49m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £0 | £0 | £7.19k | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £10.16k | £7.44k | £11.04k | £6.45k | £6.25k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.80k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £7.19k | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.