Hanes ariannol HEALTH AND HOPE UK
Rhif yr elusen: 1151105
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £582.77k | £608.19k | £554.19k | £609.14k | £732.67k | |
|
Cyfanswm gwariant | £526.55k | £624.77k | £451.72k | £516.82k | £794.68k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | £21.20k | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £581.88k | £607.27k | £554.01k | £609.13k | £732.48k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £887 | £922 | £181 | £16 | £185 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £30.00k | £0 | £15.00k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £465.89k | £535.49k | £317.37k | £487.00k | £735.50k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £31.67k | £62.61k | £54.64k | £29.82k | £59.18k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £400 | £400 | £1.45k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £640.25k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £28.99k | £26.67k | £79.72k | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.