Hanes ariannol OXFORDSHIRE COMMUNITY FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1151621
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £2.82m | £2.26m | £3.57m | £2.53m | £2.52m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.39m | £1.65m | £2.23m | £2.55m | £3.62m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £35.09k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £4.40k | £245.44k | £250.00k | £1.04m | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £2.63m | £2.06m | £3.41m | £2.32m | £2.29m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £1.02m | £114.42k | £15.00k | £5.00k | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £194.95k | £196.66k | £178.38k | £210.15k | £234.48k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £15.81k | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.31m | £1.55m | £2.16m | £2.47m | £3.57m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £74.35k | £96.89k | £73.89k | £81.79k | £54.71k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £28.97k | £49.16k | £54.27k | £55.26k | £55.29k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £1.03m | £1.23m | £1.81m | £2.06m | £3.12m | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £3.32k | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.