Hanes ariannol THE CENTRE FOR JUSTICE INNOVATION UK
Rhif yr elusen: 1151939
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £588.69k | £1.05m | £952.77k | £1.02m | £1.23m | |
|
Cyfanswm gwariant | £521.75k | £788.09k | £941.43k | £1.08m | £1.26m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | £45.61k | £120.07k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £45.61k | N/A | £206.41k | £51.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £588.68k | £1.05m | £926.46k | £467.50k | £1.18m | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £26.32k | £118 | £46.45k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10 | £15 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £584.18k | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £519.00k | £787.46k | £939.42k | £1.08m | £1.26m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £2.75k | £630 | £2.02k | £286 | £0 | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £12.00k | £0 | £6.13k | £6.61k | £9.54k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £38.15k | £0 | £44.10k | £5.74k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.