ymddiriedolwyr COLEG SIR GAR
Rhif yr elusen: 1152522
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
16 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Colin Peter Spring | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Jenna Faye Loweth | Ymddiriedolwr | 01 October 2023 |
|
|
||||
Tracy Senchal | Ymddiriedolwr | 20 April 2023 |
|
|
||||
Jacqui Kedward | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Abigail Jayne Salini | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Mike Theodoulou | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Ben Francis | Ymddiriedolwr | 23 March 2023 |
|
|
||||
Richard John Williams | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|||||
Alan Smith | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Louis Dare | Ymddiriedolwr | 06 October 2022 |
|
|
||||
Erica Cassin | Ymddiriedolwr | 05 February 2021 |
|
|
||||
EIFION GRIFFITHS | Ymddiriedolwr | 12 September 2019 |
|
|||||
Dr Andrew Cornish | Ymddiriedolwr | 01 August 2018 |
|
|||||
John Edge | Ymddiriedolwr | 13 December 2017 |
|
|||||
Huw Davies | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
||||
Delwyn Jones | Ymddiriedolwr | 01 December 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.