ymddiriedolwyr THE EUROPEAN DOCTORS ORCHESTRA
Rhif yr elusen: 1154799
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Dorothee Elisabeth Engers | Ymddiriedolwr | 07 November 2020 |
|
|
||||||
Dr Alastair John Mackenzie Watson | Ymddiriedolwr | 07 November 2020 |
|
|
||||||
Dr Heather Aeronwen Evans | Ymddiriedolwr | 04 May 2020 |
|
|
||||||
Professor Frances Anne Flinter | Ymddiriedolwr | 28 October 2019 |
|
|||||||
Dr DAVID TOMSON | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||||
Dr DOMENIC MUELLER | Ymddiriedolwr | 01 February 2019 |
|
|
||||||
Dr ANDREW MARTIN HOY | Ymddiriedolwr | 19 April 2015 |
|
|||||||
MS SU KINGSLEY | Ymddiriedolwr | 23 June 2013 |
|
|||||||
STEPHEN BREARLEY MCHIR FRCS | Ymddiriedolwr | 23 June 2013 |
|
|
||||||
JULIAN ALBERT ELIAS FRCOG MFFP | Ymddiriedolwr | 23 June 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.