ymddiriedolwyr CAMBRIDGE LITERARY FESTIVAL
Rhif yr elusen: 1153944
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JEREMY HENRY MOORE NEWSUM | Cadeirydd | 26 July 2017 |
|
|||||
Katherine Elizabeth Kirk | Ymddiriedolwr | 27 February 2024 |
|
|||||
Anna Lawlor | Ymddiriedolwr | 28 March 2022 |
|
|
||||
Eleanor Birne | Ymddiriedolwr | 24 March 2022 |
|
|
||||
Henry Theodore Elliot | Ymddiriedolwr | 08 May 2020 |
|
|
||||
KAREN DUFFY | Ymddiriedolwr | 18 October 2017 |
|
|
||||
JULIA COLLINS | Ymddiriedolwr | 20 July 2016 |
|
|||||
MS Sian Reid | Ymddiriedolwr | 10 June 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.