ymddiriedolwyr CARERS LINK - LANCASHIRE
Rhif yr elusen: 1156275
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
11 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRIAN BIRTLE | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Councillor Daniel Cassidy | Ymddiriedolwr | 26 September 2022 |
|
|
||||
Councillor Barbara Ashworth | Ymddiriedolwr | 16 June 2021 |
|
|||||
Jeff Leahy | Ymddiriedolwr | 15 August 2019 |
|
|
||||
Carol Pollard | Ymddiriedolwr | 05 June 2019 |
|
|
||||
Patricia Ahmed | Ymddiriedolwr | 07 February 2018 |
|
|
||||
Shakil Salam | Ymddiriedolwr | 27 November 2017 |
|
|
||||
Susan Bibby | Ymddiriedolwr | 06 September 2017 |
|
|
||||
Melissa Fisher | Ymddiriedolwr | 19 May 2016 |
|
|
||||
Mohammed Mustafa | Ymddiriedolwr | 27 April 2016 |
|
|
||||
Brian Ozenbrook | Ymddiriedolwr | 27 February 2016 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.