ymddiriedolwyr THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF THE ECCLESIASTICAL PARISH OF TOLLESHUNT KNIGHTS WITH TIPTREE
Rhif yr elusen: 1154944
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
17 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
REVEREND ANNE-MARIE LOUISE RENSHAW | Cadeirydd | 29 November 2013 |
|
|||||
Rev CHRISTINE ANN EATON | Ymddiriedolwr | 23 April 2023 |
|
|||||
DIANA MARY WEBB | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|||||
David Eaton | Ymddiriedolwr | 08 May 2022 |
|
|
||||
Rev Elizabeth Barnes BA Hons | Ymddiriedolwr | 25 November 2021 |
|
|
||||
Eric Brian Wilson | Ymddiriedolwr | 16 May 2019 |
|
|
||||
Sheila Ann Gunson | Ymddiriedolwr | 07 April 2019 |
|
|
||||
MICHAEL PUTTICK | Ymddiriedolwr | 05 July 2018 |
|
|
||||
Richard Anthony Reynolds | Ymddiriedolwr | 18 March 2018 |
|
|
||||
Alison Julia Weston | Ymddiriedolwr | 13 March 2016 |
|
|
||||
WENDY JAYNE BORGARTZ | Ymddiriedolwr | 13 March 2016 |
|
|
||||
PAULINE ANN SWINDLE RGN DN | Ymddiriedolwr | 22 March 2015 |
|
|
||||
Mrs Penni Vigar | Ymddiriedolwr | 22 March 2015 |
|
|
||||
Ian Calvert | Ymddiriedolwr | 25 June 2014 |
|
|
||||
MARTIN DAVID BORGARTZ FCCA | Ymddiriedolwr | 29 November 2013 |
|
|
||||
DR HAROLD CHARLES TOMS PHD MRSC | Ymddiriedolwr | 29 November 2013 |
|
|
||||
CLIVE REGINALD EASTBROOK | Ymddiriedolwr | 29 November 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.