Hanes ariannol THE APPLES & PEARS FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1158359
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2015 | 31/03/2016 | 31/03/2017 | 31/07/2018 | 31/07/2019 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £18.77k | £24.70k | £21.34k | £60.11k | £12.95k | |
|
Cyfanswm gwariant | £19.55k | £14.86k | £19.37k | £45.25k | £27.28k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £0 | £0 | £0 | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.