ymddiriedolwyr WHITLEY BAY YOUNG PEOPLES CENTRE LIMITED
Rhif yr elusen: 1163726
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (21 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter Berrie | Ymddiriedolwr | 16 May 2023 |
|
|
||||
Kristina Koth | Ymddiriedolwr | 05 April 2023 |
|
|
||||
Conrad Lillie | Ymddiriedolwr | 01 November 2022 |
|
|
||||
Maurice Bransfield | Ymddiriedolwr | 01 October 2022 |
|
|
||||
David McCreedy | Ymddiriedolwr | 01 March 2021 |
|
|||||
VEENA BUMMA DYKES | Ymddiriedolwr | 14 June 2012 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.