ymddiriedolwyr VOLUNTEER CENTRE WEST BERKSHIRE
Rhif yr elusen: 1156302
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Cao | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Lesley Wyman | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Gary Walsh | Ymddiriedolwr | 01 October 2020 |
|
|||||
Ellis Banfield | Ymddiriedolwr | 12 July 2019 |
|
|
||||
Brien Beharrell | Ymddiriedolwr | 15 June 2014 |
|
|
||||
Ian Nichol | Ymddiriedolwr | 15 June 2014 |
|
|||||
CHRISTOPHER MICHAEL ARMITAGE | Ymddiriedolwr | 23 December 2013 |
|
|||||
MALCOLM POYNTER | Ymddiriedolwr | 23 December 2013 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.