Hanes ariannol SOUNDUK ARTS
Rhif yr elusen: 1157305
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £148.90k | £250.60k | £123.73k | £288.78k | £265.44k | |
|
Cyfanswm gwariant | £148.91k | £258.94k | £119.48k | £260.84k | £236.73k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | £17.85k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £75.44k | £125.73k | £102.43k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.