ymddiriedolwyr SOUNDUK ARTS
Rhif yr elusen: 1157305
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Victoria Jones | Ymddiriedolwr | 21 June 2023 |
|
|
||||
Nadav Mordechai | Ymddiriedolwr | 04 January 2023 |
|
|
||||
Lucy Wood | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|
||||
JASON YARDE | Ymddiriedolwr | 20 October 2021 |
|
|||||
Clare Jack | Ymddiriedolwr | 09 December 2020 |
|
|
||||
Julia Payne | Ymddiriedolwr | 29 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.