Hanes ariannol ST. EDMUNDS SOCIETY
Rhif yr elusen: 1157532
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £846.92k | £599.33k | £949.79k | £1.15m | £1.44m | |
|
Cyfanswm gwariant | £914.60k | £762.96k | £796.12k | £1.02m | £1.43m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £126.73k | £90.95k | £18.04k | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £48.84k | £56.60k | £325.34k | £377.96k | £297.66k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £35.83k | £9.71k | £4.50k | £2.50k | £11 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £761.78k | £533.01k | £619.94k | £769.60k | £1.14m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £461 | £2 | £9 | £1 | £0 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £851 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £50.15k | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £912.76k | £760.84k | £795.91k | £1.02m | £1.38m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £1.84k | £2.12k | £210 | £0 | £53.96k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £23.57k | £22.88k | £19.17k | £14.93k | £0 | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.