Ymddiriedolwyr SOULBY MEMORIAL HALL TRUST
Rhif yr elusen: 504517

Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sarah Louise Bainbridge | Cadeirydd | 10 February 2016 |
|
|
||||
Sue Stonehouse | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Dave Howson | Ymddiriedolwr | 05 June 2024 |
|
|
||||
Vic Baldeo | Ymddiriedolwr | 07 February 2024 |
|
|
||||
Bernard Richie | Ymddiriedolwr | 20 April 2022 |
|
|
||||
Dennis Metcalfe | Ymddiriedolwr | 08 February 2017 |
|
|
||||
Tracy Fisher | Ymddiriedolwr | 08 February 2017 |
|
|
||||
SYLVIA FRANCES GREEN | Ymddiriedolwr | 08 February 2017 |
|
|
||||
Lynne Lewis | Ymddiriedolwr | 08 February 2017 |
|
|
||||
Margaret Coward | Ymddiriedolwr | 08 February 2017 |
|
|
||||
Ruth Steel | Ymddiriedolwr | 08 February 2017 |
|
|
||||
Nicola Megan Brass | Ymddiriedolwr | 10 February 2014 |
|
|
||||
LESLEY ELIZABETH SANDERSON | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Tell us whether you accept cookies
We use cookies to collect information about how you use your Charity Commission Account, such as pages you visit.
We use this information to better understand how you use our website so that we can improve your user experience and present more relevant content.