ymddiriedolwyr BALLOONS (DEVON)
Rhif yr elusen: 1158666
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
13 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles Pallot | Ymddiriedolwr | 13 June 2024 |
|
|||||
Lynne Blandford | Ymddiriedolwr | 25 January 2024 |
|
|
||||
Annie Monaghan | Ymddiriedolwr | 24 November 2022 |
|
|
||||
Caroline Holt | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Dr Christopher Campbell | Ymddiriedolwr | 22 September 2022 |
|
|
||||
Iain Stevens | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Dr Eleanor Thomas | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Lydia Joy Martin | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Mitchell Sharp | Ymddiriedolwr | 09 June 2022 |
|
|
||||
Hannah Roberts | Ymddiriedolwr | 11 June 2020 |
|
|
||||
John Bearman | Ymddiriedolwr | 11 June 2020 |
|
|
||||
Stephen Mark Bright | Ymddiriedolwr | 21 March 2019 |
|
|
||||
MICHAEL BETTS | Ymddiriedolwr | 01 December 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.