ymddiriedolwyr SPUD
Rhif yr elusen: 1160358
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoria Morag Pirie | Cadeirydd | 27 April 2020 |
|
|
||||
INIGO FYNN BENJAMIN ORMEROD | Ymddiriedolwr | 27 September 2023 |
|
|
||||
Mia Amy Delve | Ymddiriedolwr | 06 December 2021 |
|
|
||||
Channa Vithana | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|||||
Alison Suzanne Ward | Ymddiriedolwr | 11 February 2021 |
|
|
||||
Maddison Collymore | Ymddiriedolwr | 25 January 2021 |
|
|
||||
Matthew Lawson | Ymddiriedolwr | 25 January 2021 |
|
|
||||
Paul Hugh Anthony Clegg | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||
Collette Victoria Raine | Ymddiriedolwr | 22 July 2019 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.