ymddiriedolwyr YELLOW BRICK ROAD PROJECTS
Rhif yr elusen: 1160315
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Susan Churchill | Cadeirydd | 22 November 2019 |
|
|
||||
David Moulton | Ymddiriedolwr | 27 March 2024 |
|
|
||||
Helen Fox | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Niyati Joshi | Ymddiriedolwr | 21 November 2022 |
|
|
||||
Kimberley Hutton | Ymddiriedolwr | 18 November 2022 |
|
|
||||
Ryan Waters | Ymddiriedolwr | 03 July 2020 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.