ymddiriedolwyr KETTON SPORTS AND COMMUNITY CENTRE
Rhif yr elusen: 1159624
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (6 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nigel Roberts | Cadeirydd | 04 October 2022 |
|
|
||||
Neil James Stevenson | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||
Cristian Durant | Ymddiriedolwr | 03 July 2024 |
|
|
||||
Andrew Bird | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Dave Walpole | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Thomas Robert Bradberry | Ymddiriedolwr | 18 April 2024 |
|
|
||||
Anna O'Connor | Ymddiriedolwr | 12 October 2023 |
|
|
||||
Edward Finch | Ymddiriedolwr | 04 October 2022 |
|
|
||||
Robert Warters | Ymddiriedolwr | 21 November 2021 |
|
|
||||
JAYNE MICHELLE WHEELER MAAT | Ymddiriedolwr | 15 December 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.