ymddiriedolwyr WILTON RIDING FOR THE DISABLED ASSOCIATION
Rhif yr elusen: 1158881
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dr Jacqueline Worrall | Cadeirydd | 02 November 2022 |
|
|
||||
Samantha Keener Cain | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Elizabeth Jane Cairns | Ymddiriedolwr | 17 January 2024 |
|
|
||||
Helen Frances Bennett | Ymddiriedolwr | 12 September 2022 |
|
|
||||
Amy Jane Walden | Ymddiriedolwr | 20 June 2022 |
|
|
||||
Deborah Hounsome | Ymddiriedolwr | 21 November 2021 |
|
|
||||
Tricia Drew | Ymddiriedolwr | 20 July 2016 |
|
|
||||
Mike Dixon | Ymddiriedolwr | 11 November 2015 |
|
|
||||
MRS ALEX THOMAS | Ymddiriedolwr | 24 July 2014 |
|
|
||||
CAROLINE MARKING | Ymddiriedolwr | 24 July 2014 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.