Hanes ariannol LEEDS CHILDREN'S CHARITY
Rhif yr elusen: 1160093
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £857.63k | £82.37k | £82.37k | £70.96k | £0 | |
|
Cyfanswm gwariant | £297.52k | £119.16k | £119.16k | £121.85k | £0 | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £34.52k | £9.06k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £64.07k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £49.67k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £52.26k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £256 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £691.38k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £256.54k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £40.98k | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.