ymddiriedolwyr INVICTUS GAMES FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1159482
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lord Charles Lamb Allen | Cadeirydd | 21 October 2020 |
|
|||||
Conny Martina Wilhelmina Maria Wenting | Ymddiriedolwr | 15 March 2023 |
|
|
||||
Jonathan David Edwards CBE | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
John-James Chalmers | Ymddiriedolwr | 07 March 2023 |
|
|
||||
Karen Briggs | Ymddiriedolwr | 14 December 2022 |
|
|
||||
Melanie Richards | Ymddiriedolwr | 15 July 2021 |
|
|
||||
PATRICK GUY NICOLL | Ymddiriedolwr | 05 June 2018 |
|
|||||
Edward Lane Fox | Ymddiriedolwr | 01 March 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.