Hanes ariannol Right to Succeed CIO
Rhif yr elusen: 1160886
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/08/2019 | 31/08/2020 | 31/08/2021 | 31/08/2022 | 31/08/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £1.20m | £2.05m | £2.63m | £2.48m | £3.35m | |
|
Cyfanswm gwariant | £983.37k | £1.17m | £2.00m | £2.59m | £2.91m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | £7.89k | N/A | £50.10k | £366.03k | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £34.00k | £20.67k | £230.22k | £981.49k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £1.19m | £2.01m | £2.58m | £1.85m | £711.16k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £975 | £0 | £80.60k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £3.24k | £34.00k | £49.12k | £596.24k | £2.63m | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £573 | £888 | £205 | £1.58k | £18.56k | |
|
Incwm - Arall | £4.08k | £147 | £51 | £33.58k | £316 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £844.80k | £959.24k | £1.79m | £2.28m | £2.63m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £138.58k | £208.39k | £215.54k | £304.63k | £272.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £45.24k | £56.74k | £65.93k | £126.46k | £58.14k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £352.69k | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.