ymddiriedolwyr KING JAMES'S SCHOOL FOUNDATION
Rhif yr elusen: 505999
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JANET COCKCROFT | Cadeirydd |
|
|
|||||
Paola Davies | Ymddiriedolwr | 27 March 2023 |
|
|
||||
Michael Wilson | Ymddiriedolwr | 15 September 2022 |
|
|
||||
CHRISTOPHER MANN | Ymddiriedolwr | 21 May 2018 |
|
|
||||
Walter Raleigh | Ymddiriedolwr | 12 March 2018 |
|
|
||||
Keith Crawshaw | Ymddiriedolwr | 22 October 2013 |
|
|
||||
Patrick O'Brien | Ymddiriedolwr | 20 October 2013 |
|
|
||||
ANDREW HAIGH | Ymddiriedolwr |
|
|
|||||
RICHARD TAYLOR | Ymddiriedolwr |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.