ymddiriedolwyr SANCTUARY FAMILY SUPPORT
Rhif yr elusen: 1161537
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
5 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MADELEINE VAZ DIPC | Cadeirydd | 24 March 1999 |
|
|
||||
Roy Davis CIPD | Ymddiriedolwr | 27 January 2023 |
|
|
||||
Christina Dempsey | Ymddiriedolwr | 10 June 2022 |
|
|
||||
JUNE HUDSON | Ymddiriedolwr | 22 August 2014 |
|
|||||
DRUSILLA CLARKE LLB, DIP C | Ymddiriedolwr | 22 February 2003 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.