ymddiriedolwyr BRAITHWAITE INSTITUTE
Rhif yr elusen: 1162041
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (100 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Elvira Katrina O'Donovan | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Peter Walter | Ymddiriedolwr | 01 July 2021 |
|
|
||||
Robert Kemp | Ymddiriedolwr | 16 April 2018 |
|
|
||||
JOHN CAIN | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|||||
ANDREW THOBURN | Ymddiriedolwr | 24 April 2017 |
|
|
||||
PENNY WOODYER | Ymddiriedolwr | 05 February 2012 |
|
|
||||
ANTHONY WOODYER | Ymddiriedolwr | 10 April 2011 |
|
|
||||
ANDREW PEPPER | Ymddiriedolwr |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.