Hanes ariannol THE PAROCHIAL CHURCH COUNCIL OF ST PETERS AND PAUL’S CHURCH, WATER ORTON
Rhif yr elusen: 1162288
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | 31/12/2022 | 31/12/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £377.84k | £181.75k | £209.89k | £152.49k | £171.21k | |
|
Cyfanswm gwariant | £376.91k | £184.89k | £169.02k | £155.13k | £181.22k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | £31.08k | £10.33k | N/A | £1.20k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.