Hanes ariannol ALNE VILLAGE HALL
Rhif yr elusen: 1162875
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (47 diwrnod yn hwyr)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 02/01/2019 | 02/01/2020 | 02/01/2021 | 02/01/2022 | 02/01/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £16.16k | £14.39k | £16.38k | £6.04k | £12.11k | |
|
Cyfanswm gwariant | £16.55k | £15.01k | £10.30k | £3.67k | £14.47k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £1.45k | N/A | £13.87k | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.