Hanes ariannol LONGLEIGH FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1169016
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | 30/06/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £3.01m | £2.53m | £3.98m | £2.41m | £1.21m | |
|
Cyfanswm gwariant | £1.04m | £1.44m | £1.83m | £1.46m | £1.57m | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £3.00m | £2.50m | £3.80m | £2.16m | £907.90k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £10.05k | £31.40k | £179.76k | £255.42k | £297.92k | |
|
Incwm - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £1.04m | £1.42m | £1.81m | £1.39m | £1.51m | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £0 | £21.03k | £19.77k | £68.10k | £65.63k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.48k | £53.45k | £53.10k | £55.68k | £54.99k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £713.00k | £845.92k | £929.25k | £442.02k | £225.00k | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £21.03k | £11.42k | £11.83k | £11.94k | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.