Hanes ariannol CROYDON VOLUNTARY ASSOCIATION FOR THE BLIND
Rhif yr elusen: 1165086
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 31/03/2019 | 31/03/2020 | 31/03/2021 | 31/03/2022 | 31/03/2023 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £583.28k | £557.70k | £532.06k | £512.41k | £733.65k | |
|
Cyfanswm gwariant | £435.12k | £515.15k | £565.41k | £852.85k | £734.79k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £39.74k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £25.00k | £25.00k | £7.20k | £49.84k | £50.60k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £321.04k | £224.04k | £66.08k | £69.99k | £58.20k | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £54.49k | £72.32k | £43.79k | £67.81k | £95.20k | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £207.73k | £246.02k | £422.17k | £374.59k | £570.90k | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £20 | £30 | £15 | £22 | £692 | |
|
Incwm - Arall | £0 | £15.29k | £0 | £0 | £8.65k | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | £49.84k | £1.00k | £6.05k | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £417.27k | £479.75k | £557.87k | £843.22k | £675.18k | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £17.85k | £35.40k | £7.54k | £9.63k | £59.61k | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £0 | £0 | £16.09k | £0 | £24.82k | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | £0 | £0 | £0 |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.