ymddiriedolwyr ST HELEN AUCKLAND PCC
Rhif yr elusen: 1163265
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
12 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert McTeer Father | Ymddiriedolwr | 01 April 2023 |
|
|
||||
ALYSON SMITH | Ymddiriedolwr | 06 April 2019 |
|
|
||||
JOHN BAKE | Ymddiriedolwr | 06 April 2019 |
|
|||||
PAT BAKE | Ymddiriedolwr | 06 April 2019 |
|
|||||
Marjorie Carole Brodie | Ymddiriedolwr | 08 May 2018 |
|
|
||||
Vannessa Pearson | Ymddiriedolwr | 08 April 2018 |
|
|
||||
Ian Skillcorn | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
Marion Curtis | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
Anne Skillcorn | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
Dianne Chew | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|||||
Claire Bake | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
||||
Kay Richardson | Ymddiriedolwr | 05 April 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.