ymddiriedolwyr RUISLIP METHODIST CHURCH
Rhif yr elusen: 1163117
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
21 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rev Julie Ann King | Cadeirydd | 16 March 2023 |
|
|||||
Richard Boyes D.M.S | Ymddiriedolwr | 21 May 2023 |
|
|
||||
GILLIAN RUTH OXMAN | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
Mrs M Hardy | Ymddiriedolwr | 01 September 2018 |
|
|
||||
A TAYLOR | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
MRS MARY ALLAN | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|||||
Dr KOFI ARHU ANIE | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
ANDREW WILKINSON | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
TERRY DEAN | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
MICHAEL ARTHUR ALLAN BA, FCA | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
P JANET STEPHENSON | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|||||
C TAYLOR | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
KEITH DOUGLAS HAYWARD R.V.M. | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
FRANCES EDWINA REID BSC | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
THOMAS DAVID BRAITHWAITE | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
MRS J GINESI | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
PAM WILKINSON | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
CHRISTINE JOAN FELLOWES | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
C A BRAITHWAITE | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
Marion Leppard | Ymddiriedolwr | 05 March 2018 |
|
|
||||
Shelagh Moss | Ymddiriedolwr | 01 September 2017 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.