ymddiriedolwyr THE FRIENDS OF CANFORD SCHOOL
Rhif yr elusen: 1165196
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
10 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rowena Julie Gaston | Ymddiriedolwr | 16 May 2022 |
|
|||||
Michael John William Durham | Ymddiriedolwr | 19 August 2020 |
|
|
||||
Perianne Graham | Ymddiriedolwr | 03 January 2019 |
|
|
||||
Lisa Mary Farthing | Ymddiriedolwr | 24 February 2017 |
|
|
||||
Tiffany Louise Fleming | Ymddiriedolwr | 24 February 2017 |
|
|
||||
Anita Diane Ambrose-Hunt | Ymddiriedolwr | 14 November 2015 |
|
|
||||
Rev PHIL ANDREW JACK | Ymddiriedolwr | 15 November 2014 |
|
|
||||
MR BEN VESSEY | Ymddiriedolwr | 16 November 2013 |
|
|
||||
DEBRA JANE STOCKS | Ymddiriedolwr | 10 November 2012 |
|
|
||||
VIVIENNE ANNE ARKELL | Ymddiriedolwr | 07 November 2009 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.