Hanes ariannol NANTWICH AGRICULTURAL SOCIETY LIMITED
Rhif yr elusen: 507131
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £801.38k | £791.80k | £19.79k | £10.26k | £180.09k | |
|
Cyfanswm gwariant | £824.07k | £785.95k | £215.87k | £135.60k | £94.63k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | £8.00k | |
|
Incwm o roddion a chymynroddion | £45 | £9.07k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o weithgareddau masnachu eraill | £19.80k | £5.99k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Weithgareddau elusennol | £778.40k | £462.47k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Gwaddolion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Buddsoddiad | £3.13k | £2.49k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Arall | £0 | £311.78k | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm - Cymynroddion | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ggweithgareddau elusennol | £819.66k | £781.70k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Ar godi arian | £4.41k | £4.25k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Llywodraethu | £9.51k | £10.60k | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Sefydliad grantiau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Rheoli buddsoddiadau | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A | |
|
Gwariant - Arall | £0 | £0 | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.