Hanes ariannol SANDWELL COMMUNITY HUBS CIO
Rhif yr elusen: 1169527
Elusen a dynnwyd
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/09/2018 | 30/09/2019 | 30/09/2020 | 30/09/2021 | 30/09/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £131.68k | £124.07k | £108.38k | £127.59k | £40.41k | |
|
Cyfanswm gwariant | £113.25k | £128.88k | £100.94k | £96.52k | £76.92k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | £20.00k | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | £83.07k | £74.99k | £15.00k | £40.01k | £24.00k |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.