ymddiriedolwyr THE 2874 TRUST LIMITED
Rhif yr elusen: 1166258
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tracy Hallett | Ymddiriedolwr | 31 August 2022 |
|
|
||||
Daniel James Wigg | Ymddiriedolwr | 31 January 2020 |
|
|
||||
Ivan Martin Ginger | Ymddiriedolwr | 12 October 2019 |
|
|||||
Keith Neil George Smith | Ymddiriedolwr | 25 March 2018 |
|
|
||||
JOHN ALEXANDER SAMPSON | Ymddiriedolwr | 17 October 2014 |
|
|||||
DAVID MICHAEL HOLMES | Ymddiriedolwr | 17 October 2014 |
|
|
||||
BRIGADIER IAN RICHARD DUFF SHAPTER OBE, DL | Ymddiriedolwr | 28 August 2014 |
|
|
||||
DAVID HAROLD FOSTER | Ymddiriedolwr | 27 August 2014 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.