ymddiriedolwyr HAY MUSIC TRUST
Rhif yr elusen: 1168901
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Professor Michael Peake OBE | Cadeirydd | 01 June 2018 |
|
|||||||
Allan Fraser-Rush | Ymddiriedolwr | 06 March 2023 |
|
|
||||||
Steven Hugh Jones | Ymddiriedolwr | 12 October 2021 |
|
|
||||||
PAUL KEENE | Ymddiriedolwr | 10 February 2021 |
|
|||||||
CHARLES EWAN LAW | Ymddiriedolwr | 22 October 2018 |
|
|
||||||
NICHOLAS GETHIN | Ymddiriedolwr | 20 August 2018 |
|
|
||||||
JANE ELINOR NEVILLE | Ymddiriedolwr | 23 June 2015 |
|
|
||||||
SUSAN ELIZABETH MCLEAN NORRINGTON | Ymddiriedolwr | 23 June 2015 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.