ymddiriedolwyr PARKINSONS.ME
Rhif yr elusen: 1166531
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
6 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ruth Emily Alice Bachelor | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Norman Evelyne Telford | Ymddiriedolwr | 09 March 2022 |
|
|
||||
Martin Cowell | Ymddiriedolwr | 14 October 2020 |
|
|
||||
PETER JAMES COOK | Ymddiriedolwr | 18 April 2019 |
|
|||||
Gary David Strickland | Ymddiriedolwr | 15 February 2018 |
|
|
||||
ROSEMARY ELAINE CHADWICK MA DPHIL | Ymddiriedolwr | 13 April 2016 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.