Dogfen lywodraethu GOWER FESTIVAL SOCIETY
Rhif yr elusen: 507603
Elusen a dynnwyd
Dogfen lywodraethu
Manylion am y math o ddogfen lywodraethu sydd gan yr elusen a phan y’i sefydlwyd.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
Nid dyma destun llawn dogfen lywodraethu’r elusen.
CONSTITUTION ADOPTED 26 MARCH 1976 AS AMENDED 3 MAY 1978,25 MARCH 1981,24 MARCH 1982 AND 2 APRIL 1990.
Gwrthrychau elusennol
TO EDUCATE THE PUBLIC IN THE APPRECIATION OF MUSIC AND OTHER ARTS,PRINCIPALLY BY ARRANGING AN ANNUAL FESTIVAL.
Maes buddion
Y maes y gall yr elusen weithredu ynddo, fel y nodir yn ei dogfen lywodraethu.
SWANSEA AND GOWER
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.