Hanes ariannol MID-SOMERSET FESTIVAL
Rhif yr elusen: 1166938
Mae'r adroddiad gan yr elusen yn hwyr o 1 diwrnod
Dyddiad diwedd cyfnod ariannol
Incwm / Gwariant | 30/06/2018 | 30/06/2019 | 30/06/2020 | 30/06/2021 | 30/06/2022 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Cyfanswm Incwm Gros | £145.75k | £51.94k | £48.01k | £3.84k | £35.97k | |
|
Cyfanswm gwariant | £50.64k | £50.08k | £43.87k | £6.12k | £37.56k | |
|
Incwm o gontractau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
|
Incwm o grantiau'r llywodraeth | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.