ymddiriedolwyr MARSKE SPORTS AND RECREATION PARTNERSHIP
Rhif yr elusen: 1170117
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (83 diwrnod yn hwyr)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
8 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PETER MAURICE THOMAS | Cadeirydd | 25 October 2018 |
|
|
||||
Rima DeFord | Ymddiriedolwr | 06 July 2023 |
|
|
||||
Nannette Bulman | Ymddiriedolwr | 05 July 2023 |
|
|||||
Gaye Batiz | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|||||
Howard Leake | Ymddiriedolwr | 10 November 2021 |
|
|
||||
Christopher Stanley Glover | Ymddiriedolwr | 07 July 2021 |
|
|
||||
David John Sanders | Ymddiriedolwr | 25 October 2018 |
|
|||||
JOAN GRIMWOOD | Ymddiriedolwr | 25 October 2018 |
|
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.