ymddiriedolwyr ROYAL FEMALE SCHOOL OF ART FOUNDATION
Rhif yr elusen: 1169925
Mae'r adroddiad gan yr elusen wedi'i ddiweddaru (ar amser)
Ymddiriedolwyr yw’r bobl sy’n gyfrifol am reoli’ gwaith, rheolaeth a gweinyddiaeth yr elusen. Gellir adnabod ymddiriedolwyr wrth enwau eraill megis cyfarwyddwyr, aelodau pwyllgor, llywodraethwyr neu rywbeth arall, ac nid ydynt fel arfer wedi’u cyflogi gan yr elusen. Mae’r ymddiriedolwyr yn gyfrifol am ddiweddaru'r rhestr hon a gallant wneud hyn wrth ddiweddaru eu manylion fel y maent yn digwydd trwy'r gwasanaeth ar-lein.
9 Ymddiriedolwyr
Enw | Rôl | Dyddiad y penodiad | Ymddiriedolaethau eraill | Statws adrodd ymddiriedolaethau eraill | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Iain Pelling | Ymddiriedolwr | 11 June 2024 |
|
|
||||||
Hannah Nashman | Ymddiriedolwr | 08 February 2024 |
|
|
||||||
Rachel Catherine Brain | Ymddiriedolwr | 29 January 2024 |
|
|
||||||
Darius Farrokh Pocha | Ymddiriedolwr | 27 September 2021 |
|
|
||||||
Professor Alexi Marmot | Ymddiriedolwr | 03 September 2020 |
|
|
||||||
Adrian Capps | Ymddiriedolwr | 21 April 2020 |
|
|
||||||
John Parmiter | Ymddiriedolwr | 02 July 2018 |
|
|||||||
Mark Miller | Ymddiriedolwr | 21 September 2016 |
|
|||||||
LORA MARIA DE FELICE | Ymddiriedolwr | 01 January 2015 |
|
Save and Close
Dywedwch wrthym a ydych chi’n derbyn cwcis
Rydym yn defnyddio cwcis i gasglu gwybodaeth am y ffordd rydych chi’n defnyddio Cofrestr Elusennau a Gwasanaethau Digidol y Comisiwn Elusennau, megis y tudalennau rydych chi’n ymweld â nhw.